Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Wirtschaftsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 10.03.2016 | 31.10.2020 | von 10.03.2016 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 10.03.2016 | 11.11.2020 | von 10.03.2016 bis 11.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 24.06.2021 | von 12.11.2020 bis 24.06.2021 |
fraktionslos |
Wahlprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 24.06.2021 | | von 24.06.2021 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 10.03.2016 | 31.10.2020 | von 10.03.2016 bis 31.10.2020 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | fraktionslos | fraktionslos sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 18.06.2014 | 10.03.2016 | von 18.06.2014 bis 10.03.2016 |
fraktionslos |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Aufsichtsrat | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 31.12.2020 | von 12.11.2020 bis 31.12.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Rechnungsprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.07.2017 | 31.10.2020 | von 06.07.2017 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Kamen | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.01.2016 | 02.02.2022 | von 11.01.2016 bis 02.02.2022 |
fraktionslos |
Rat der Stadt Kamen | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.02.2022 | | von 03.02.2022 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 22.09.2016 | 31.10.2020 | von 22.09.2016 bis 31.10.2020 |
Partnerschaftsausschuss | fraktionslos | fraktionslos sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 18.06.2014 | 10.01.2016 | von 18.06.2014 bis 10.01.2016 |
Partnerschaftsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 11.01.2016 | 11.11.2020 | von 11.01.2016 bis 11.11.2020 |
fraktionslos |
Partnerschaftsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Integrationsrat | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 10.03.2016 | 06.07.2017 | von 10.03.2016 bis 06.07.2017 |
Integrationsrat | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.07.2017 | 31.10.2020 | von 06.07.2017 bis 31.10.2020 |
fraktionslos |
Haupt- und Finanzausschuss | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Gesellschafterversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Aufsichtsrat | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 10.03.2016 | 11.11.2020 | von 10.03.2016 bis 11.11.2020 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | fraktionslos Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 11.01.2016 | 02.02.2022 | von 11.01.2016 bis 02.02.2022 |
fraktionslos |
Betriebsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |