Beratende Mitglieder gem. § 4 Abs. 3 Buchst. m der Satzung für das Jugendamt |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2020 | 09.11.2023 | von 12.11.2020 bis 09.11.2023 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied (stellv.) | Beratendes Mitglied (stellv.) | 10.11.2023 | | von 10.11.2023 |
FDP |
FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |
Rat der Stadt Kamen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 21.09.2022 | von 12.11.2020 bis 21.09.2022 |
Integrationsrat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 21.09.2022 | von 12.11.2020 bis 21.09.2022 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 09.11.2023 | von 12.11.2020 bis 09.11.2023 |
Schul- und Sportausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 22.09.2022 | von 12.11.2020 bis 22.09.2022 |
Wirtschaftsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Ältestenrat | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 |
FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2022 | | von 22.09.2022 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2023 | | von 10.11.2023 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Beisitzer | Beisitzer | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |