Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 01.04.2014 | von 29.10.2009 bis 01.04.2014 |
Manfred Erdtmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.1992 | 13.07.2003 | von 17.06.1992 bis 13.07.2003 |
Heinrich Kissing | ADFC u. CDU | ADFC u. CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.1995 | 28.10.2009 | von 23.03.1995 bis 28.10.2009 |
Günter Stahlhut | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.1999 | 10.06.2007 | von 01.10.1999 bis 10.06.2007 |
Manfred Wiedemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.09.2007 | 01.04.2014 | von 13.09.2007 bis 01.04.2014 |