SPD |
Frank Ambrosch | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 | |
Alexandra Bartosch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.04.2023 | | von 27.04.2023 | |
Oliver Bartosch | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 | |
Heinrich Behrens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 13.12.2006 | von 14.10.2004 bis 13.12.2006 | |
Thomas Blaschke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Gertraud Bungter-Striepens | SPD | SPD sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Carsten Diete | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 18.06.2014 | 12.03.2015 | von 18.06.2014 bis 12.03.2015 | |
Michael Dubbel | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 | |
Marion Dyduch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Joachim Eckardt | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Marcel Feige | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Bärbel Filthaut | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 04.11.2003 | von 01.10.1999 bis 04.11.2003 | |
Daniel Heidler | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Daniel Heidler | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 | |
Daniel Heidler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Heinz Henning | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Jan Isert | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 15.06.2023 | | von 15.06.2023 | |
Renate Jung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.11.2003 | 13.10.2004 | von 20.11.2003 bis 13.10.2004 | |
Gabriele Keutgen-Bartosch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Christiane Klanke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Heiko Klanke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Heiko Klanke | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | |
Bernhard Kohl | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 | |
Gökcen Kuru | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 27.04.2023 | von 18.06.2014 bis 27.04.2023 | |
Brigitte Langer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Elena Liedtke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Friedhelm Lipinski | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Annette Mann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Ulrich Marc | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Ulrich Marc | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Beate Oxe | SPD | SPD sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Heinrich Rickwärtz-Naujokat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Claudia Ruf | SPD | SPD sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Silvester Runde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 17.06.2014 | von 18.06.2014 bis 17.06.2014 | |
Anke Slomiany | SPD | SPD sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Heinrich Voß | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
CDU |
Selcuk Avci | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Ingried Borowiak | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 26.03.2003 | von 01.10.1999 bis 26.03.2003 | |
Burkhard Brettschneider | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 26.06.2024 | von 12.11.2020 bis 26.06.2024 | |
Rainer Fuhrmann | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 12.12.2007 | von 14.10.2004 bis 12.12.2007 | |
Rainer Fuhrmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | |
Bettina Geiselhart | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 13.12.2007 | 28.10.2009 | von 13.12.2007 bis 28.10.2009 | |
Sarah Grüneberg | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 28.09.2017 | 11.11.2020 | von 28.09.2017 bis 11.11.2020 | |
Sarah Grüneberg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Reinhard Hasler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Heike Heidenblut | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 27.03.2003 | 13.10.2004 | von 27.03.2003 bis 13.10.2004 | |
Frank Hoffmann | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Daniel Hofmann | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 | |
Regina Jacobsmeier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Norbert Klein | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Ralf Langner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 | |
Rüdiger Plümpe | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Helga Pszolka | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 24.09.2015 | 11.11.2020 | von 24.09.2015 bis 11.11.2020 | |
Ina Scharrenbach | CDU | CDU 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Ina Scharrenbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 07.07.2017 | von 29.10.2009 bis 07.07.2017 | |
Carsten Schriefer | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | 06.06.2024 | von 12.11.2020 bis 06.06.2024 | |
Carsten Schriefer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Andreas Sude | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Björn Tuxhorn | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Sören van Lück | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | |
Wilfried Weigel | CDU | CDU 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Kerstin Weingarten | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 29.10.2009 | 23.09.2015 | von 29.10.2009 bis 23.09.2015 | |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Ulf Brinkmann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Anke Dörlemann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | |
Anke Dörlemann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 | |
Anke Dörlemann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Klaus Goehrke | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 27.09.2001 | 13.04.2004 | von 27.09.2001 bis 13.04.2004 | |
Marian-Rouven Madeja | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 | |
Marian-Rouven Madeja | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Alexandra Möller | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 | |
Eva Sandrock | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 14.09.2001 | von 01.10.1999 bis 14.09.2001 | |
Karl-Heinz Stump | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2021 | | von 12.11.2021 | |
DIE LINKE / GAL |
Werner Bucek | DIE LINKE / GAL | DIE LINKE / GAL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.09.2013 | 17.06.2014 | von 26.09.2013 bis 17.06.2014 | |
Werner Bucek | DIE LINKE / GAL | DIE LINKE / GAL sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Werner Bucek | DIE LINKE / GAL | DIE LINKE / GAL sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 | |
Laura Glas | Die Linke/GAL | Die Linke/GAL sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 12.11.2020 | 29.08.2023 | von 12.11.2020 bis 29.08.2023 | |
Werner Bucek | DIE LINKE / GAL | DIE LINKE / GAL sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 29.10.2009 | 26.09.2013 | von 29.10.2009 bis 26.09.2013 | |
WG Kamen |
Tanja Brückel | WG Kamen | WG Kamen sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 18.04.2024 | | von 18.04.2024 | |
Thomas Vogelsang | FW / WG Kamen | FW / WG Kamen sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | 15.02.2024 | von 12.11.2020 bis 15.02.2024 | |
Sachverständige gem. Beschluss des Schul- und Sportausschusses |
Margarete Brinkmann | Hauptschule | Hauptschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 26.06.2001 | 21.03.2013 | von 26.06.2001 bis 21.03.2013 | Schulleiterin der Hauptschule | Schulleiterin der Hauptschule |
Dr. Birgit Brinkschulte | katholische Kirche | katholische Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 17.01.2011 | 17.06.2014 | von 17.01.2011 bis 17.06.2014 | |
Ulrike Dirzus | Diesterwegschule | Diesterwegschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 10.09.2014 | 01.09.2018 | von 10.09.2014 bis 01.09.2018 | Schulleiterin Diesterwegschule | Schulleiterin Diesterwegschule |
Reinhard Forthaus | Schulamt Kreis Unna | Schulamt Kreis Unna Sachverständiger gem. Beschluss des SUS | Sachverständiger gem. Beschluss des SUS | 01.10.1999 | 31.07.2012 | von 01.10.1999 bis 31.07.2012 | |
Georg Gahlen | Gymnasium | Gymnasium Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 02.04.2004 | 17.06.2014 | von 02.04.2004 bis 17.06.2014 | Schulleiter des Gymnasiums | Schulleiter des Gymnasiums |
Dr. Klaus Hoffmann | Gesamtschule | Gesamtschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 19.11.2009 | 31.07.2016 | von 19.11.2009 bis 31.07.2016 | Schulleiter Gesamtschule | Schulleiter Gesamtschule |
Kunibert-Josef Kampmann | Käthe-Kollwitz-Schule | Käthe-Kollwitz-Schule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.10.1999 | 31.07.2016 | von 01.10.1999 bis 31.07.2016 | Schulleiter K.-Kollwitz-Schule | Schulleiter K.-Kollwitz-Schule |
Bernd Kleinschnitger | Südschule | Südschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.09.2018 | | von 01.09.2018 | Vertreter der Grundschulen | Vertreter der Grundschulen |
Martin Kusber | Stadtsportverband | Stadtsportverband Stadtsportverband | Stadtsportverband | 25.11.2010 | 13.11.2023 | von 25.11.2010 bis 13.11.2023 | |
Nicole Ludwig | Gesamtschule Kamen | Gesamtschule Kamen Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 | |
Angelika Remmers | Gymnasium | Gymnasium Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.11.2014 | 31.12.2019 | von 01.11.2014 bis 31.12.2019 | Schulleiterin Gymnasium | Schulleiterin Gymnasium |
Christian Ring | Stadtsportverband | Stadtsportverband Stadtsportverband | Stadtsportverband | 14.11.2023 | | von 14.11.2023 | |
Beate Schroeter | Schulamt Kreis Unna | Schulamt Kreis Unna Schulamt des Kreises Unna | Schulamt des Kreises Unna | 29.05.2017 | | von 29.05.2017 | Schulamt für den Kreis Unna | Schulamt für den Kreis Unna |
Nicole Täuber | Hauptschule | Hauptschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 20.10.2022 | | von 20.10.2022 | |
Jochen Voigt | Ev. Kirche | Ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2010 | 17.06.2014 | von 12.11.2010 bis 17.06.2014 | |
Peter Wehlack | Realschule | Realschule Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.09.2010 | | von 01.09.2010 | Schulleiter Realschule | Schulleiter Realschule |
Susanne Wessels | Schulamt Kreis Unna | Schulamt Kreis Unna Schulamt des Kreises Unna | Schulamt des Kreises Unna | 01.08.2012 | 29.05.2017 | von 01.08.2012 bis 29.05.2017 | Schulamt für den Kreis Unna | Schulamt für den Kreis Unna |
Lars Wollny | Gymnasium | Gymnasium Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | Schulleiter | Schulleiter |
Evangelische Kirche |
Hans-Martin Böcker | Ev. Kirche | Ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 18.09.2014 | 29.06.2016 | von 18.09.2014 bis 29.06.2016 | |
Martin Brandhorst | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 28.07.2016 | 31.10.2020 | von 28.07.2016 bis 31.10.2020 | |
Martin Brandhorst | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 28.01.2021 | | von 28.01.2021 | |
Katholische Kirche |
Susanne Lehn | kath. Kirche | kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 28.01.2021 | | von 28.01.2021 | |
Evangelische Kirche |
Hans-Martin Böcker | Ev. Kirche | Ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Katholische Kirche |
Ulrich May | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.02.2001 | 13.07.2005 | von 15.02.2001 bis 13.07.2005 | |
Franco Tous | Katholische Kirche | Katholische Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 06.11.2014 | 31.10.2020 | von 06.11.2014 bis 31.10.2020 | |
FDP |
Alfred Mallitzky | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 22.09.2022 | von 12.11.2020 bis 22.09.2022 | |
Sandra Nicolas | FDP | FDP sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 22.09.2022 | 26.11.2023 | von 22.09.2022 bis 26.11.2023 | |
Tim Anselm Bremmer | FDP | FDP sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 | |
Alfred Mallitzky | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Martin Wiegelmann | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | |
Oscar Chyra | FDP | FDP sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 08.12.2023 | | von 08.12.2023 | |
BG (neu) |
Dagmar Leidecker | BG (neu) | BG (neu) Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 22.06.2006 | 28.10.2009 | von 22.06.2006 bis 28.10.2009 | |
==ohne Zuordnung== |
Angelika Bersch | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.10.2013 | 10.11.2013 | von 01.10.2013 bis 10.11.2013 | |
BG |
Dieter Kloß | BG | BG Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.06.2001 | 26.09.2001 | von 21.06.2001 bis 26.09.2001 | |
==ohne Zuordnung== |
Petra Latzke | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.10.2013 | 10.11.2013 | von 01.10.2013 bis 10.11.2013 | |
BG |
Dagmar Leidecker | BG | BG Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 11.05.2006 | von 14.10.2004 bis 11.05.2006 | |
BG (neu) |
Dagmar Leidecker | BG (neu) | BG (neu) Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.05.2006 | 22.06.2006 | von 12.05.2006 bis 22.06.2006 | |
BG |
Hans Joachim Menne | BG | BG Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 27.09.2001 | 25.03.2004 | von 27.09.2001 bis 25.03.2004 | |