SPD |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 13.11.2008 | 28.10.2009 | von 13.11.2008 bis 28.10.2009 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Familien- und Sozialausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 02.11.2020 | von 18.06.2014 bis 02.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 22.09.2016 | von 18.06.2014 bis 22.09.2016 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | 31.10.2020 | von 22.09.2016 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 09.11.2017 | 31.10.2020 | von 09.11.2017 bis 31.10.2020 |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Aufsichtsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Naturförderungsgesellschaft - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
|
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Naturförderungsgesellschaft - Gesamtvorstand | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |