SPD |
Ältestenrat | SPD | SPD 1. stellv. Fraktionsvorsitzende | 1. stellv. Fraktionsvorsitzende | 18.11.2017 | | von 18.11.2017 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Familien-, Sozial- und Generationenausschuss | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Aufsichtsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
SPD |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 22.09.2016 | von 18.06.2014 bis 22.09.2016 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Integrationsrat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2017 | 31.10.2020 | von 09.11.2017 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 22.09.2016 | von 18.06.2014 bis 22.09.2016 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | 24.10.2016 | von 22.09.2016 bis 24.10.2016 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 25.10.2016 | | von 25.10.2016 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 06.12.2017 | von 18.06.2014 bis 06.12.2017 |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
SPD |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Sozial-, Teilhabe-, Generationen- und Familienausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Sparkasse UnnaKamen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.03.2015 | 11.11.2020 | von 12.03.2015 bis 11.11.2020 |
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
SPD |
SPD-Fraktion | SPD | SPD 1. stellv. Fraktionsvorsitzende | 1. stellv. Fraktionsvorsitzende | 18.11.2017 | | von 18.11.2017 |
|
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 18.11.2017 | von 01.06.2014 bis 18.11.2017 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 22.09.2016 | 11.11.2020 | von 22.09.2016 bis 11.11.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
SPD |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
SPD |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 07.11.2019 | 31.10.2020 | von 07.11.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |