SPD |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Sozial-, Teilhabe-, Generationen- und Familienausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | 26.04.2023 | von 12.11.2020 bis 26.04.2023 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.04.2023 | | von 27.04.2023 |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | 22.09.2016 | 11.11.2020 | von 22.09.2016 bis 11.11.2020 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Familien-, Sozial- und Generationenausschuss | SPD | SPD sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Familien- und Sozialausschuss | SPD | SPD sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD in der Jugendhilfe erfahrenes Mitglied (stellv.) | in der Jugendhilfe erfahrenes Mitglied (stellv.) | 12.11.2009 | 14.03.2019 | von 12.11.2009 bis 14.03.2019 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD in der Jugendhilfe erfahrenes Mitglied | in der Jugendhilfe erfahrenes Mitglied | 14.03.2019 | 11.11.2020 | von 14.03.2019 bis 11.11.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
|
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.1999 | | von 01.10.1999 |