SPD |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 06.12.2017 | von 18.06.2014 bis 06.12.2017 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 11.11.2020 | von 06.12.2017 bis 11.11.2020 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 06.12.2017 | von 29.10.2009 bis 06.12.2017 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 06.12.2017 | 11.11.2020 | von 06.12.2017 bis 11.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 12.11.2009 | 17.06.2014 | von 12.11.2009 bis 17.06.2014 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.11.2019 | 31.10.2020 | von 07.11.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 22.11.2017 | von 18.06.2014 bis 22.11.2017 |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.12.2017 | 31.10.2020 | von 06.12.2017 bis 31.10.2020 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Partnerschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 06.12.2017 | von 18.06.2014 bis 06.12.2017 |
Partnerschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Integrationsrat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 22.09.2016 | von 18.06.2014 bis 22.09.2016 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 22.09.2016 | 06.12.2017 | von 22.09.2016 bis 06.12.2017 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 06.12.2017 | 31.10.2020 | von 06.12.2017 bis 31.10.2020 |
Ältestenrat | SPD | SPD 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 14.09.2016 | 17.11.2017 | von 14.09.2016 bis 17.11.2017 |
Ältestenrat | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 18.11.2017 | | von 18.11.2017 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Aufsichtsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.12.2020 | von 29.10.2009 bis 31.12.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 21.09.2016 | von 18.06.2014 bis 21.09.2016 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.09.2016 | | von 22.09.2016 |
Sparkasse UnnaKamen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Aufsichtsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
|
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Arbeitsgemeinschaft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.11.2009 | 17.06.2014 | von 11.11.2009 bis 17.06.2014 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 21.10.2009 | 13.09.2016 | von 21.10.2009 bis 13.09.2016 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 14.09.2016 | 09.11.2017 | von 14.09.2016 bis 09.11.2017 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.11.2017 | | von 09.11.2017 |