CDU |
Wirtschaftsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Wirtschaftsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 01.10.2014 | 24.11.2020 | von 01.10.2014 bis 24.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Rat der Stadt Kamen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Kulturausschuss | CDU | CDU sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 13.11.2013 | 17.06.2014 | von 13.11.2013 bis 17.06.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 03.07.2014 | 23.09.2015 | von 03.07.2014 bis 23.09.2015 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 24.09.2015 | 28.09.2017 | von 24.09.2015 bis 28.09.2017 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.09.2017 | | von 28.09.2017 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 25.06.2015 | von 18.06.2014 bis 25.06.2015 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.06.2015 | 11.11.2020 | von 26.06.2015 bis 11.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | CDU | CDU Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | CDU | CDU Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 28.09.2017 | 11.11.2020 | von 28.09.2017 bis 11.11.2020 |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | CDU | CDU Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Gesellschafterversammlung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Aufsichtsrat | CDU | CDU Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
|
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.11.2020 | | von 25.11.2020 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |