SPD |
Behindertenbeirat | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Behindertenbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.10.2004 | 28.10.2009 | von 18.10.2004 bis 28.10.2009 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.05.2006 | | von 03.05.2006 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 27.10.1994 | 13.04.2004 | von 27.10.1994 bis 13.04.2004 |
Gleichstellungsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 02.02.1995 | 17.11.2004 | von 02.02.1995 bis 17.11.2004 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 27.10.1994 | 29.09.2003 | von 27.10.1994 bis 29.09.2003 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2003 | 13.10.2004 | von 30.09.2003 bis 13.10.2004 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 04.07.2019 | 31.10.2020 | von 04.07.2019 bis 31.10.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.1994 | 27.11.2017 | von 27.10.1994 bis 27.11.2017 |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 27.11.2017 | | von 27.11.2017 |
SPD |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 26.10.1989 | 29.09.2003 | von 26.10.1989 bis 29.09.2003 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2003 | 17.06.2014 | von 30.09.2003 bis 17.06.2014 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Partnerschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Rat der Stadt Kamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.1989 | | von 26.10.1989 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 11.11.2020 | von 01.10.1999 bis 11.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Sparkasse UnnaKamen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.01.2013 | 17.06.2014 | von 01.01.2013 bis 17.06.2014 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Sparkasse UnnaKamen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
|
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 26.10.1989 | | von 26.10.1989 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 |
SPD |
Straßenverkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 |
|
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Arbeitsgemeinschaft | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 15.06.1992 | 27.10.1999 | von 15.06.1992 bis 27.10.1999 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Arbeitsgemeinschaft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.10.1999 | 01.11.2004 | von 28.10.1999 bis 01.11.2004 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 30.09.2003 | | von 30.09.2003 |
|
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.1989 | 29.09.2003 | von 26.10.1989 bis 29.09.2003 |
SPD |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer (stellv.) | Beisitzer (stellv.) | 14.11.2002 | 11.11.2009 | von 14.11.2002 bis 11.11.2009 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer | Beisitzer | 12.11.2009 | 17.06.2014 | von 12.11.2009 bis 17.06.2014 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.11.2019 | 31.10.2020 | von 07.11.2019 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer | Beisitzer | 27.06.2024 | | von 27.06.2024 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
|
Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 02.02.1995 | | von 02.02.1995 |
SPD |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |