Oliver Bartosch | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | | | |
Thomas Blaschke | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Carsten Diete | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | | | |
Marion Dyduch | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Renate Jung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Kevin Peters | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | | | |
Meike Walter | SPD | SPD sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | | | |
Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Reinhard Hasler | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Anja Jonasson-Schmidt | CDU | CDU sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | | 25.11.2012 | bis 25.11.2012 |
Ralf Langner | CDU | CDU sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 13.11.2013 | | von 13.11.2013 |
Tobias Leidecker | CDU | CDU sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | | | |
Martin Niessner | CDU | CDU sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 07.03.2013 | 13.11.2013 | von 07.03.2013 bis 13.11.2013 |
Jo Achim Sandrock | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | | 01.11.2011 | bis 01.11.2011 |
Bettina Werning | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | | | |
Katharina Werning | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) | 06.12.2011 | | von 06.12.2011 |
Hans-Martin Böcker | Ev. Kirche | Ev. Kirche Beratendes Mitglied (stellv.) | Beratendes Mitglied (stellv.) | 06.12.2010 | | von 06.12.2010 |
Janine Dieckmann-Giordano | K.-Kollwitz-Schule | K.-Kollwitz-Schule Vertreter der Schulen (stellv.) | Vertreter der Schulen (stellv.) | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Klaus-Dieter Grosch | Gesamtschule | Gesamtschule Vertreter der Schulen (stellv.) | Vertreter der Schulen (stellv.) | 22.02.2012 | | von 22.02.2012 |
Regina Henter | katholische Kirche | katholische Kirche Beratendes Mitglied (stellv.) | Beratendes Mitglied (stellv.) | 17.01.2011 | | von 17.01.2011 |
Andrea Meiser | Realschule | Realschule Vertreter der Schulen (stellv.) | Vertreter der Schulen (stellv.) | 01.03.2012 | | von 01.03.2012 |
Angelika Remmers | Gymnasium | Gymnasium Vertreter der Schulen (stellv.) | Vertreter der Schulen (stellv.) | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Christian Ring | Stadtsportverband | Stadtsportverband Stadtsportverband (stellv.) | Stadtsportverband (stellv.) | 25.11.2010 | | von 25.11.2010 |
Frank Rybicki | Realschule | Realschule Vertreter der Schulen (stellv.) | Vertreter der Schulen (stellv.) | 13.09.2011 | 01.03.2012 | von 13.09.2011 bis 01.03.2012 |
Petra Wolf | | Beratendes Mitglied (stellv.) | Beratendes Mitglied (stellv.) | 19.11.2009 | 19.12.2009 | von 19.11.2009 bis 19.12.2009 |