SPD |
Robert Biedermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 20.08.2007 | von 14.10.2004 bis 20.08.2007 | | Astrid Gube | SPD | Astrid Gube SPD |
Thomas Blaschke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | | Manfred Wiedemann | SPD | Manfred Wiedemann SPD |
Dieter Drescher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | | Manfred Wiedemann | SPD | Manfred Wiedemann SPD |
Marion Dyduch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | | Peter Holtmann | SPD | Peter Holtmann SPD |
Klaus Kasperidus | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.09.2007 | 17.06.2014 | von 13.09.2007 bis 17.06.2014 | | Astrid Gube | SPD | Astrid Gube SPD |
Michael Krause | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 | | Daniel Heidler | SPD | Daniel Heidler SPD |
Theodor Wältermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | | Renate Jung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | Renate Jung SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft |
CDU |
Ingried Borowiak | CDU | CDU sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | 27.03.2003 | 13.10.2004 | von 27.03.2003 bis 13.10.2004 | | Ralf Eisenhardt | CDU | Ralf Eisenhardt CDU |
Susanne Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | | Rosemarie Gerdes | CDU | Rosemarie Gerdes CDU |
Ina Scharrenbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 | | Ralf Eisenhardt | CDU | Ralf Eisenhardt CDU |
Ernst-Dieter Standop | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 30.10.2009 | 17.06.2014 | von 30.10.2009 bis 17.06.2014 | | Martin Niessner | CDU | Martin Niessner CDU |
Sachverständige Bürger gem. § 23 Abs. 2 Satz 3 DSchG NRW |
Karl-Heinz Stoltefuß | Ortsheimatpfleger | Ortsheimatpfleger sachverständiger Bürger | sachverständiger Bürger | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 | | | |
Sachverständige gem. Beschluss des Planungs- u. Stadtentwicklungsausschusses |
Herwig Rabeneck | BUND | BUND Sachverständiger | Sachverständiger | 06.01.2001 | 31.12.2012 | von 06.01.2001 bis 31.12.2012 | Vertreterin NABU | Vertreterin NABU | Gerhard Zielke | Naturschutzbund Deutschland | Gerhard Zielke Naturschutzbund Deutschland |
FDP |
Christian Voss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.06.2006 | 21.09.2006 | von 22.06.2006 bis 21.09.2006 | | Peter Büchel | FDP | Peter Büchel FDP |