SPD |
Robert Biedermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 13.07.2007 | von 14.10.2004 bis 13.07.2007 |
Thomas Blaschke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | 31.10.2020 | von 22.09.2016 bis 31.10.2020 |
Carsten Diete | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.03.2015 | 31.10.2020 | von 12.03.2015 bis 31.10.2020 |
Dieter Drescher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Marion Dyduch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 15.08.2007 | von 14.10.2004 bis 15.08.2007 |
Marion Dyduch | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 13.09.2007 | 17.06.2014 | von 13.09.2007 bis 17.06.2014 |
Kaya Gercek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 |
Petra Hartig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.09.2007 | 28.10.2009 | von 13.09.2007 bis 28.10.2009 |
Daniel Heidler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Daniel Heidler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | 11.11.2020 | von 06.12.2017 bis 11.11.2020 |
Kerstin Heidler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.07.2016 | von 18.06.2014 bis 31.07.2016 |
Peter Holtmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Renate Jung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Klaus Kasperidus | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Gabriele Keutgen-Bartosch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Heiko Klanke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.09.2007 | 28.10.2009 | von 13.09.2007 bis 28.10.2009 |
Michael Krause | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 30.10.2017 | von 14.10.2004 bis 30.10.2017 |
Friedhelm Lipinski | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Annette Mann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Silvester Runde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.12.2014 | von 29.10.2009 bis 31.12.2014 |
Günter Stahlhut | SPD | SPD 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 14.10.2004 | 10.06.2007 | von 14.10.2004 bis 10.06.2007 |
Manfred Wiedemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 11.11.2020 | von 14.10.2004 bis 11.11.2020 |
CDU |
Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 |
Rainer Fuhrmann | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Reinhard Hasler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Wilhelm Kemna | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Heinrich Kissing | ADFC u. CDU | ADFC u. CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 |
Ralf Langner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.02.2017 | 28.09.2017 | von 22.02.2017 bis 28.09.2017 |
Susanne Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Susanne Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.09.2017 | 11.11.2020 | von 28.09.2017 bis 11.11.2020 |
Ina Scharrenbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Carsten Schriefer | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | 06.06.2024 | von 12.11.2020 bis 06.06.2024 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Anke Dörlemann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Peter Gerwin | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | 27.01.2021 | von 12.11.2020 bis 27.01.2021 |
Stefan Helmken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Klaus-Bernhard Kühnapfel | Bündnis90/Die Grünen/NABU | Bündnis90/Die Grünen/NABU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 |
Alexandra Möller | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
DIE LINKE / GAL |
Klaus-Dieter Grosch | DIE LINKE/ GAL | DIE LINKE/ GAL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 10.03.2016 | von 18.06.2014 bis 10.03.2016 |
Klaus-Dieter Grosch | DIE LINKE/ GAL | DIE LINKE/ GAL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
fraktionslos |
Dr. Jörg Frey | fraktionslos | fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 22.06.2006 | von 14.10.2004 bis 22.06.2006 |
FDP |
Tim Anselm Bremmer | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 31.05.2006 | von 14.10.2004 bis 31.05.2006 |
Christian Voss | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 22.06.2006 | 28.10.2009 | von 22.06.2006 bis 28.10.2009 |
Martin Wiegelmann | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
BG (neu) |
Hans-Peter Kaminski | BG (neu) | BG (neu) Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 22.06.2006 | 28.10.2009 | von 22.06.2006 bis 28.10.2009 |